Новости
Руководитель администрации Октябрьского района Красноярска Геннадий Игнатьев уволился по собственному желанию
Глава города Пётр Пимашков подписал распоряжение об увольнении руководителя администрации Октябрьского района Геннадия Игнатьева по собственному желанию.
В соответствии с распоряжением Главы города руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Васильевич Игнатьев ушёл в отпуск с 25.03.2011 г. с последующим увольнением с 25.04.2011 г. по собственному желанию.
Исполняющим обязанности руководителя администрации Октябрьского района назначен Дмитрий Леонидович Гурьев, до этого работавший первым заместителем руководителя администрации.
Игнатьев Геннадий Васильевич родился 10 июня 1955 года в д. Белисказ Тасеевского района Красноярского края. Русский. Из рабочих.
В 1974 году закончил Канский политехнический техникум с отличием по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В 1981 году закончил Красноярский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В 1986 году закончил очную аспирантуру Красноярского политехнического института, получил ученую степень «Кандидат технических наук».
В 1990 году присвоено звание доцента по кафедре «Экономика и организация строительства».
Трудовая деятельность
С 1986 по 1993 гг. - старший преподаватель, доцент инженерно-строительного института г. Красноярска.
С 1991 – 1993 – депутат Красноярского городского Совета народных депутатов.
С 31.05.1993 по 08.11.1993 – председатель комитета по земельной реформе и строительству Красноярского городского Совета народных депутатов.
С 20.12.1993 по 03.04.1995 – председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Красноярска.
С 03.04.1995 по 19.02.1997 – директор департамента архитектуры и градостроительства г. Красноярска.
С 19.02.1997 – 27.07.1999 – заместитель Главы города – директор департамента архитектуры, строительства и землепользования г. Красноярска.
С 27.07.1999 по 01.07.2003 – заместитель Главы города – директор департамента недвижимости администрации г. Красноярска.
С 01.07.2003 – 24.01.2005 - заместитель Главы города – начальник департамента недвижимости администрации г. Красноярска.
С 24.01.2005 – по наст. вр. - глава администрации Октябрьского района в городе Красноярске.
Научная деятельность
Опубликовано 40 научных статей и тезисов докладов, издано 5 учебно-методических пособий (в т.ч. 2 с грифом УМО).
Разработаны концепции:
- управление собственностью города Красноярска до 2010 года;
- информационной системы «Единого муниципального кадастра» города Красноярска.
В 2000 году избран членом Академии социального образования.
В 2002 году избран членом-корреспондентом петровской академии наук и искусства.
В 2003 году избран действительным членом Российской инженерной Академии.
Сведения о наградах
Награждён: знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года»; медалью МВД России «200 лет МВД России»; знаком «Почётный строитель России»; медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; медалью «За содействие»; грамотами Главы города Красноярска, ассоциации «Сибирское соглашение».